|
Дата розміщення: 27.04.2016
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада |
Головний бухгалтер |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Бiловол Наталя Миколаївна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
4) рік народження** |
1970 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
26 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ДП «СГП «Березiвське» , головний бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
31.07.2014, до припинення повноважень (звiльнення) |
9) опис |
Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю.
Отримує винагороду вiдповiдно до затвердженого штатного розпису. Винагороду в натуральнiй формi не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди посадова особа не надавала.
Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi фiзична особа займав протягом останнiх п’яти рокiв - головний бухгалтер, бухгалтер.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи змiн не вiдбувалося. |
1) посада |
Директор |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Левада Анатолiй Васильович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
4) рік народження** |
1967 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
29 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
СТОВ «Дружба-Нова», керуючий дiльницею |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
01.01.2016, по 31.12.2016 |
9) опис |
Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства.
За виконання обов’язкiв посадова особа отримує заробiтну плату. Винагороду в натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди посадова особа не надавала.
Загальний стаж роботи - 29 рокiв.
Обiймає посаду керуючого дiльницею СТОВ «Дружба-Нова» (17600 Чернiгiвська обл., Варвинський р-н, смт.Варва, вул.Комарова, 59).
Перелiк попереднiх посад, якi Левада А. В. займав протягом останнiх п’яти рокiв - головний iнженер ДП "СГП "Березiвське" (03.03.2008-10.01.2013), завiдувач машинного двору СТОВ "Дружба-Нова" (11.01.2013-22.10.2013), керуючий дiльницею СТОВ "Дружба-Нова" (з 23.10.2013 по теперiшнiй час).
Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи вiдбулися змiни:
16.12.2015 наглядова рада ПАТ "Каплинцiвське" (протокол №б/н вiд 16.12.2015) прийняла рiшення переукласти трудовий контракт з директором товариства Левадою Анатолiєм Васильовичем на новий строк з 01.01.2016 по 31.12.2016.
|
1) посада |
Член наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Сiльськогосподарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Дружба-Нова" |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, 31333767, д/н |
4) рік народження** |
д/н |
5) освіта** |
д/н |
6) стаж роботи (років)** |
0 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
д/н |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
20.01.2014, 3 роки |
9) опис |
Повноваження та обов`язки члена наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства.
Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи змiн не було.
|
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Головний бухгалтер | Бiловол Наталя Миколаївна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Генеральний директор | Левада Анатолiй Васильович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Член наглядової ради | Сiльськогосподарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Дружба-Нова" | д/н, 31333767, д/н | 5033448 | 73.1181 | 5033448 | 0 | 0 | 0 |
Усього |
5033448 |
73.1181 |
5033448 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|